ymddiriedolwyr JOHN MACKINTOSH MEMORIAL HOMES
Rhif yr elusen: 222588
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucy Elizabeth Hodgson Armitage | Cadeirydd | 04 July 2018 |
|
|||||||
James Michael Walker | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|||||||
Patsy Dorset | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|||||||
Mark Holroyd | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|||||||
ROB ROSBOROUGH | Ymddiriedolwr | 11 January 2022 |
|
|||||||
Frank Berry | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|||||||
Dr ROGER W POOL | Ymddiriedolwr | 08 January 2014 |
|
|||||||
WENDY ASTIN | Ymddiriedolwr | 15 July 2013 |
|
|||||||
John Asquith | Ymddiriedolwr | 15 July 2013 |
|
|||||||
Rev HILARY BARBER | Ymddiriedolwr | 15 July 2013 |
|
|
||||||
CHRISTOPHER ASHFORD REYNOLDS | Ymddiriedolwr | 14 June 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.