Hanes ariannol RSPCA Leicestershire, Peterborough and Rutland Branch
Rhif yr elusen: 222621
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.48m | £2.01m | £1.34m | £1.84m | £1.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.32m | £1.18m | £1.25m | £1.55m | £1.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £736.27k | £1.58m | £818.31k | £1.10m | £768.19k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £512.67k | £236.99k | £294.69k | £518.58k | £647.64k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £204.61k | £171.42k | £207.78k | £195.69k | £305.75k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £27.55k | £21.09k | £21.40k | £32.52k | £39.67k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £589.47k | £1.31m | £558.93k | £937.35k | £210.80k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £942.77k | £909.92k | £929.64k | £1.11m | £1.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £381.43k | £270.61k | £319.97k | £438.79k | £576.51k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £39.14k | £49.27k | £79.65k | £70.92k | £14.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £5.00k | £6.37k | £7.83k | £7.46k | £10.30k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.