Trosolwg o’r elusen THE EDWARD MAYES TRUST
Rhif yr elusen: 1166318-1
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME DATED 29/11/1999
AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 20/01/2010
AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 30/11/2012
AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 23/07/2013
AS AMENDED BY SCHEME DATED 12 DEC 2017
Gwrthrychau elusennol
(A) THE PROVISION OF ALMSHOUSES FOR BENEFICIARIES, (B) SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS AS THE TRUSTEES DECIDE. (FOR FURTHER OBJECTS SEE CLAUSE 4 OF SCHEME)
Maes buddion
CITY OF MANCHESTER
Hanes cofrestru
- 08 Hydref 1963: Cofrestrwyd
Enwau eraill
- THE CHARITY OF EDWARD MAYES AND OTHERS (Enw blaenorol)
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.