ymddiriedolwyr MORECAMBE AND LANCASTER MENCAP SOCIETY
Rhif yr elusen: 222647
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGELA BUTLER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Paula Halkic | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Valerie Sawczyn | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Michelle Dent | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||
Julie Roper | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
||||
Jennifer Joanne Boyd | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
||||
Stuart Antony Marshall | Ymddiriedolwr | 24 January 2018 |
|
|
||||
Elizabeth Margaret Hailey | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Kathleen Pamela Hayes | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
John Stuart Hicks | Ymddiriedolwr | 31 December 2012 |
|
|
||||
Helen Towers | Ymddiriedolwr | 07 April 2012 |
|
|
||||
Susan Jane Birchall | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.