THE 29TH COUNTY OF LANCASTER (BURNLEY) BATTALION HOME GUARD WELFARE FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
It benefits persons and dependants (who may be in need) who have served in the former 29th (Burnley) Home Guard. This particular Home Guard were the men who served in the coal mines of Lancashire during the last war.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 30 Gorffennaf 1965: Cofrestrwyd
- 21 Awst 2008: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- 29TH BURNLEY HOME GUARD WELFARE FUND (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38 | £36 | £28 | £19 | |
|
Cyfanswm gwariant | £450 | £450 | £450 | £450 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 12 Rhagfyr 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 27 Tachwedd 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 07 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 15 Rhagfyr 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE 23 FEBRUARY 1968 AS VARIED BY SCHEME OF 6 FEBRUARY 1969 AND 3 DECEMBER 1979.
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT IN CASES OF NEED OF PERSONS WHO HAVE SERVED IN THE FORMER 29TH COUNTY OF LANCASTER (BURNLEY) BATTALION HOME GUARD OR THE WIVES, WIDOWS OR DEPENDENTS OF SUCH PERSONS. ANY INCOME NOT SO REQUIRED TO BE APPLIED FOR THE BNEFIT OF ALL RANKS OF ANY UNIT OR SUB-UNIT OF THE 4TH (VOLUNTEER) BATTALION THE QUEENS LANCASHIRE REGIMENT FOR THE TIME BEING STATIONED IN BURNLEY IN ANY MANNE WHICH WILL INCREASE THE EFFICIENCY OF SAME.
Maes buddion
BURNLEY AND NATIONAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window