ROWSLEY VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
MANAGE AND MAINTAIN ROWSLEY VILLAGE HALL FOR THE BENEFIT OF ALL LOCAL PEOPLE. THE AIM OF THE CHARITY IS TO PROVIDE LOCAL ACCESS TO EDUCATION AND RECREATION FACILITIES; AND TO PROVIDE COMMUNITY AND SOCIAL ACTIVITIES FOR LOCAL PEOPLE, WITH THE AIM TO PROMOTE INDIVIDUAL WELL BEING AND AND A SENSE OF COMMUNITY BELONGING.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,025 o 5 grant(iau) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 10 Chwefror 1964: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marianne Quick | Cadeirydd | 02 March 2022 |
|
|
||||
Kerry Worthington | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Stewart Warren | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Jo-Ann Wildgoose | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
Daniele Whittaker | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|||||
Alison Frances Wells | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
William Fell | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Dr Claire Mead | Ymddiriedolwr | 11 May 2020 |
|
|
||||
Margaret Croasdale | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|
||||
Magda Prince | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|
||||
MARY POPE | Ymddiriedolwr | 19 July 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.29k | £30.66k | £30.86k | £21.62k | £19.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.86k | £27.25k | £15.57k | £17.89k | £33.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.10k | £10.00k | £21.37k | £11.99k | £4.03k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 16 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 20 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 12 Medi 2022 | 44 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 12 Medi 2022 | 44 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 07 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 07 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 17 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 17 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 9/10/1929 AS AMENDED 12/11/97 LEASE DATED 1962, NEW LEASE DATED 5 AUGUST 1988. as amended on 16 Feb 2022
Gwrthrychau elusennol
TO AFFORD THE MEANS OF EDUCATIONAL PURPOSES SOCIAL INTERCOURSE, MUTUAL HELPFULNESS AND RATIONAL RECREATION PRINCIPALLY FOR THE BENEFIT OF LOCAL INHABITANTS.
Maes buddion
ROWSLEY AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Rowsley Village Hall
School Lane
Rowsley
Derbyshire
DE4 2EE
- Ffôn:
- 07545 704384
- E-bost:
- enquiries@rowsleyvillagehall.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window