Hanes ariannol THE DUCHESS OF YORK HOSPITAL TRUST FUND

Rhif yr elusen: 222924
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2005 30/09/2006 30/09/2007 30/09/2008 30/09/2009
Cyfanswm Incwm Gros £2.93k £2.87k £2.82k £2.29k £0
Cyfanswm gwariant £4.20k £4.20k £4.00k £3.51k £16.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A