Hanes ariannol VOLUNTARY ACTION SHEFFIELD
Rhif yr elusen: 223007
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.58m | £1.71m | £2.96m | £2.39m | £3.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.52m | £1.54m | £2.60m | £1.87m | £2.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £345.82k | £209.95k | £209.95k | £209.95k | £245.16k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £168.21k | £166.60k | £1.79m | £1.14m | £1.33m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £63.95k | £41.33k | £53.50k | £138.22k | £14.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.52m | £1.67m | £2.90m | £2.25m | £3.08m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £5.00k | £104.40k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.51m | £1.53m | £2.59m | £1.86m | £2.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.23k | £8.17k | £9.40k | £10.04k | £10.48k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £37.42k | £38.62k | £40.56k | £37.25k | £41.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £457.20k | £726.20k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.