VOLUNTARY ACTION SHEFFIELD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Local infrastructre organisation providing a range of services to voluntary and community organisations, including training, specialist advice (including legal, HR, volunteering, ICT) accountancy, payroll, supporting partnership working and accommodation (office, training and meeting facilities).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£3,320,436
Roddion a chymynroddion | £23.82k | |
Weithgareddau elusennol | £3.30m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£3,309,033
Codi arian | £12.18k | |
Weithgareddau elusennol | £3.30m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £250,006 o 2 gontract(au) llywodraeth a £1,773,612 o 11 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £12.18k | |
Gwariant elusennol | £3.30m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £11.40k |
Pobl

58 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
85 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
Llywodraethu
- 02 Tachwedd 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1126157 SHEFFIELD CUBED
- 07 Hydref 1963: Cofrestrwyd
- VAS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmed Mohamed | Ymddiriedolwr | 20 November 2024 |
|
|||||||
-- Jessica Alex Hudson | Ymddiriedolwr | 20 November 2024 |
|
|
||||||
Dr Siobhan Elizabeth Laird | Ymddiriedolwr | 20 November 2024 |
|
|
||||||
-- Amy Thornton | Ymddiriedolwr | 20 November 2024 |
|
|
||||||
John Hudson | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||||
Joanne Arch | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||||
Ruth Brown | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|||||||
Rev David Bussue | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|||||||
SAFIYA SAEED | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||||
Peter Wozencroft | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|||||||
Timothy Furness | Ymddiriedolwr | 20 November 2017 |
|
|||||||
Kay Dickinson | Ymddiriedolwr | 08 December 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.71m | £2.96m | £2.39m | £3.10m | £3.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.54m | £2.60m | £1.87m | £2.46m | £3.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £209.95k | £209.95k | £209.95k | £245.16k | £250.01k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £166.60k | £1.79m | £1.14m | £1.33m | £1.77m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £41.33k | £53.50k | £138.22k | £14.60k | £23.82k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.67m | £2.90m | £2.25m | £3.08m | £3.30m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £5.00k | £104.40k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.53m | £2.59m | £1.86m | £2.44m | £3.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.17k | £9.40k | £10.04k | £10.48k | £12.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £38.62k | £40.56k | £37.25k | £41.84k | £48.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £457.20k | £726.20k | £1.35m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £2.00m | £1.97m | £1.94m | £1.90m | £1.87m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £735.07k | £1.06m | £1.52m | £2.09m | £2.11m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | -£10.65k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £881.65k | £820.24k | £681.88k | £594.84k | £567.39k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 21 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 09 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM OF ASSOCIATION INCORP 16 AUGUST 1926 AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS 31 MARCH 1950, 1 NOV 1976,13 JULY 1987, 11 SEPT 1990, 15 JUNE 1995, 21 OCT 1999, 16 NOV 2004 AND 23 NOV 2009 AND BY CERT.OF INCORP RE CHANGE OF NAME DATED 26 JULY 1989 as amended on 09 Dec 2013 as amended on 20 Nov 2024
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, PRINCIPALLY BUT NOT EXCLUSIVELY IN THE LOCAL GOVERNMENT AREA OF THE CITY OF SHEFFIELD AND ELSEWHERE (HEREINAFTER CALLED THE "AREA OF BENEFIT") AND, IN PARTICULAR, BUILD THE CAPACITY OF THIRD SECTOR ORGANISATIONS AND PROVIDE THEM WITH THE NECESSARY SUPPORT, INFORMATION AND SERVICES TO ENABLE THEM TO PURSUE OR CONTRIBUTE TO ANY CHARITABLE PURPOSE.
Maes buddion
CITY OF SHEFFIELD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
V A S
The Circle
33 Rockingham Lane
Sheffield
S1 4FW
- Ffôn:
- 01142536607
- E-bost:
- info@vas.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window