Hanes ariannol THE GEORGE AND CLARA ANN HALL CHARITY FOR GRANTING RELIEF IN THE FORM OF ANNUITIES TO WIDOWS AND SPINSTERS
Rhif yr elusen: 223026
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2007 | 30/11/2008 | 30/11/2009 | 30/11/2010 | 30/11/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.09k | £5.45k | £4.98k | £3.87k | £3.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.61k | £4.00k | £5.57k | £5.77k | £6.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.