MARLEY HILL COMMUNITY CENTRE

Rhif yr elusen: 223110
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Sport/recreation

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £965
Cyfanswm gwariant: £3,271

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gateshead

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Hydref 1968: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • MARLEY HILL COLLIERY MINERS WELFARE SCHEME (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

1 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
GATESHEAD COUNCIL Ymddiriedolwr
MARLEY HILL PARK
Derbyniwyd: Ar amser
THE BIRTLEY WAR MEMORIAL
Derbyniwyd: Ar amser
THE HESLOP AND NORTHBOURNE SCHOLARSHIP FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
CHOPWELL (BLACKHALL MILL) RECREATION GROUND
Derbyniwyd: Ar amser
GARESFIELD (HIGH SPEN) MINERS RECREATION GROUND
Derbyniwyd: Ar amser
BIRTLEY RECREATION GROUND
Derbyniwyd: Ar amser
WATERGATE COLLIERY RECREATION GROUND
Derbyniwyd: Ar amser
CLARA VALE RECREATION GROUND
Derbyniwyd: Ar amser
STARGATE RECREATION GROUND AND COMMUNITY CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £563 £2.44k £965
Cyfanswm gwariant £0 £1.22k £1.72k £3.59k £3.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 29 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 12 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 17 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 28 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 02 Rhagfyr 2020 32 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
LEASE DATED 20/02/1934 AS AMENDED ON 27/01/1998
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF WORKERS IN OR ABOUT COAL MINES, PARTICULARLY FOR SUCH OF THE SAID WORKERS RESIDENT FROM TIME TO TIME IN THE NEIGHBOURHOOD OF MARLEY HILL.
Maes buddion
MARLEY HILL
Hanes cofrestru
  • 11 Hydref 1968 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
GATESHEAD COUNCIL
LEGAL & CORPORATE SERVICES
CIVIC CENTRE
REGENT STREET
GATESHEAD
NE8 1HH
Ffôn:
01914333000
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael