Hanes ariannol CONGREGATION OF THE MISSIONARY OBLATES OF THE MOST HOLY AND IMMACULATE VIRGIN MARY (OBLATES OF MARY IMMACULATE)
Rhif yr elusen: 223318
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.54m | £2.17m | £1.94m | £2.58m | £1.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.67m | £1.78m | £1.60m | £1.95m | £1.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £85.69k | £61.28k | £4.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £466.28k | £1.06m | £1.25m | £1.75m | £1.02m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £651.40k | £634.18k | £193.49k | £299.28k | £592.71k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £404.80k | £444.20k | £363.72k | £247.77k | £299.20k | |
|
Incwm - Arall | £18.21k | £31.64k | £132.66k | £274.46k | £7.56k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £145.00k | £0 | £124.38k | £43.57k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.57m | £1.68m | £1.50m | £1.85m | £1.67m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £95.28k | £92.55k | £90.43k | £96.39k | £98.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.91k | £9.93k | £8.91k | £15.29k | £26.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £95.28k | £92.55k | £90.43k | £96.39k | £98.43k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.