Hanes ariannol KENT ARCHAEOLOGICAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 223382
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
Cyfanswm Incwm Gros £121.40k £99.19k £99.86k £99.65k £93.76k
Cyfanswm gwariant £103.52k £94.39k £123.54k £157.96k £195.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A