Hanes ariannol STANLEY AND BROCKLEHURST ALMSHOUSES

Rhif yr elusen: 223691
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £63.01k £63.28k £63.47k £63.79k £64.78k
Cyfanswm gwariant £25.13k £23.64k £22.61k £51.68k £119.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A