THE SOPHIA BARNARD ALLOTMENT CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
(1) GRANTING OF PRIZES AND REWARDS TO CHILDREN WHO ARE AND HAVE FOR NOT LESS THAN 2 YEARS BEEN SCHOLARS IN THE PUBLIC ELEMENARY SCHOOL IN THE PARISH OF SOUTH CAVE, (2) FOR THE MAINTANCE AND REPAIR OF FABRIC FOR THE CHURCHES OF SOUTH CAVE AND BROOMFLEET AND MAINTENANCES OF THE SERVICES AND FURNITURE. (3) TO THE TRUSTEES OF THE CHARITY OF SAMUEL JOBSON FOR THE POOR.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 07 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- East Riding Of Yorkshire
Llywodraethu
- 10 Medi 1963: Cofrestrwyd
- MRS BARNARDS ALLOTMENT CHARITY (Enw gwaith)
- SOUTH CAVE ALLOTMENT CHARITY (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyndsey Jane Fielding | Ymddiriedolwr | 14 February 2023 |
|
|
||||
Katie Marsh | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|
||||
Daren Long | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|
||||
HILARY LUMB | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MS LIZ TROWILL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 07/04/2020 | 07/04/2021 | 07/04/2022 | 07/04/2023 | 07/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £636 | £636 | £636 | £636 | £635 | |
|
Cyfanswm gwariant | £573 | £573 | £501 | £149 | £1.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 07 Ebrill 2024 | 29 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 07 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 07 Ebrill 2023 | 05 Awst 2024 | 180 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 07 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 07 Ebrill 2022 | 02 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 07 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 07 Ebrill 2021 | 23 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 07 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 07 Ebrill 2020 | 01 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 07 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 11TH NOVEMBER 1902, AS AMENDED ON THE 22ND SEPTEMBER 2005 BY A RESOLUTION PASSED UNDER THE PROVISIONS OF S74(2)(C) & S74(2)(D)(I) OF THE CHARITIES ACT 1993
Gwrthrychau elusennol
1) GRANTING PRIZES OR REWARDS TO CHILDREN WHO ARE AND HAVE FOR NOT LESS THAN TWO YEARS BEEN SCHOLARS IN THE PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL IN THE PARISH OF SOUTH CAVE, 2) FOR THE MAINTENANCE AND REPAIR OF FABRIC OF CHURCHES OF SOUTH CAVE AND BROOMFLEET AND MAINTENANCE OF THE SERVICES AND FURNITURE, 3) THE INCOME TO BE PAID TO THE TRUSTEES OF "THE CHARITY OF SAMUEL JOBSON FOR THE POOR", AS SET OUT IN THE SCHEDULE
Maes buddion
SOUTH CAVE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
21 BARNARDS DRIVE
SOUTH CAVE
BROUGH
HU15 2HL
- Ffôn:
- 01430422064
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window