Ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF EMSWORTH COMMUNITY HEALTH
Rhif yr elusen: 223874

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Theodore Schofield | Cadeirydd | 01 April 2017 |
|
|
||||
Bridget Watts | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||
Simon Wade | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Stuart Heartfield | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Susan Slight | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Duncan Cameron | Ymddiriedolwr | 22 March 2018 |
|
|
||||
BRIAN HARNETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.