ASHTON-IN-MAKERFIELD OLD PEOPLE'S WELFARE COMMITTEE

Rhif yr elusen: 224117
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Making the community centre available for community activities including community coffee morning; karate for all ages; sequence dancing; ladies choir; dementia cafe; Alzheimer society; charity events; family celebrations.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021

Cyfanswm incwm: £133
Cyfanswm gwariant: £1,367

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Anabledd
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Chwaraeon/adloniant
  • Hamdden
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wigan

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Mawrth 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 513400 WIGAN AND LEIGH HOSPICE
  • 07 Mawrth 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 214779 THE SALVATION ARMY
  • 04 Mehefin 1964: Cofrestrwyd
  • 07 Mawrth 2022: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £8.10k £6.68k £4.65k £5.38k £133
Cyfanswm gwariant £4.01k £5.36k £7.92k £3.82k £1.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 02 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 02 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2019 16 Hydref 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2019 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2018 04 Hydref 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2018 Not Required