Hanes ariannol THE ROYAL NATIONAL THEATRE
Rhif yr elusen: 224223
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £107.60m | £106.90m | £56.30m | £80.80m | £89.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £110.30m | £114.80m | £51.60m | £80.10m | £90.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £30.40m | £30.90m | £37.00m | £33.90m | £31.50m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £26.10m | £20.10m | £3.70m | £28.10m | £16.60m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £51.10m | £55.90m | £3.80m | £18.30m | £40.40m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £11.80m | £500.00k | £500.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.06k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £83.40m | £93.20m | £46.70m | £51.90m | £74.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.50m | £2.40m | £1.50m | £2.10m | £2.60m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £116.14k | £100.00k | £100.00k | £100.00k | £200.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £24.40m | £19.20m | £3.40m | £26.10m | £13.70m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.