Hanes ariannol THE QUEEN VICTORIA AND JOHNSON MEMORIAL TRUST

Rhif yr elusen: 224263
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 25/07/2020 25/07/2021 25/07/2022 25/07/2023 25/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.31k £12.96k £13.47k £13.37k £13.54k
Cyfanswm gwariant £9.54k £15.67k £12.76k £25.55k £15.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A