ymddiriedolwyr BIBURY UNITED CHARITIES
Rhif yr elusen: 224307
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas William Howe | Ymddiriedolwr | 03 May 2021 |
|
|
||||||
Roger Anthony Staton | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
||||||
Adrian Wright | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|
||||||
Richard Arthur Williams | Ymddiriedolwr | 15 November 2016 |
|
|
||||||
Rev Timothy Hastie-Smith | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|||||||
Simon Brownless | Ymddiriedolwr | 01 November 2012 |
|
|
||||||
STEPHEN JOHN TURNER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.