THE SOUTHPORT AND BIRKDALE PROVIDENT SOCIETY

Rhif yr elusen: 224460
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The relief of Hardship, Need and Distress amongst the residents of Sefton MBC.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £29,803
Cyfanswm gwariant: £29,561

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Sefton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Ebrill 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Geoffrey McNicol Cadeirydd 29 January 2019
Dim ar gofnod
Peter Woodroffe Ymddiriedolwr 16 January 2025
Dim ar gofnod
Derek Steven Roberts Ymddiriedolwr 29 January 2019
Dim ar gofnod
SANDRA DAVIES Ymddiriedolwr 02 September 2013
Dim ar gofnod
ELLEN CATHERINE CROOK Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ANDREA SAUNDRY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
CHARLES DENNIS O'HARA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £27.11k £27.14k £27.99k £29.06k £29.80k
Cyfanswm gwariant £19.19k £27.11k £28.70k £26.57k £29.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 02 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 02 Mai 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 27 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 27 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 03 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 03 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 26 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 26 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 14 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 21 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
84 LEXTON DRIVE
SOUTHPORT
PR9 8QW
Ffôn:
01704214023
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael