Hanes ariannol RSPCA Lincolnshire Mid, North East & Lincoln Branch

Rhif yr elusen: 224482
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £230.55k £174.81k £249.32k £289.24k £380.06k
Cyfanswm gwariant £240.91k £165.34k £227.15k £255.37k £264.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £57.23k £41.12k N/A N/A