Hanes ariannol GRANTHAM ALMSHOUSE CHARITY

Rhif yr elusen: 224721
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £121.34k £141.67k £132.68k £144.67k £153.38k
Cyfanswm gwariant £103.75k £117.33k £119.25k £130.11k £197.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £10.00k N/A N/A N/A