Hanes ariannol DISABLED LIVING

Rhif yr elusen: 224742
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.27m £586.16k £1.25m £1.38m £1.78m
Cyfanswm gwariant £1.25m £816.35k £1.05m £1.44m £1.69m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £88.58k £34.20k £10.00k £87.03k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £58.00k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £137.08k £251.36k £378.02k £137.02k £415.25k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £806.97k £187.14k £612.28k £931.81k £985.87k
Incwm - Weithgareddau elusennol £298.90k £147.66k £263.64k £313.04k £371.10k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.16k £0 £386 £902 £7.91k
Incwm - Arall £22.57k £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £121.42k £51.99k £313.37k £341 £31.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.22m £791.07k £1.02m £1.36m £1.54m
Gwariant - Ar godi arian £25.44k £25.28k £26.08k £79.04k £107.21k
Gwariant - Llywodraethu £90.54k £0 £11.45k £12.62k £51.86k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £51.86k