ymddiriedolwyr Vetlife
Rhif yr elusen: 224776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Kelly Blacklock | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Dr ELIZABETH BARTON | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Josephine Ann Oakden | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Robyn Jane Lowe | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Dr James William Glass | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Dr Nichola Mandy Saunders Harris | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
Dr Kirstie Jane Pickles | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
Dr Christopher Paul Freeman | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|||||
Dr John Rogers Chitty | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
James Simon Russell | Ymddiriedolwr | 11 February 2020 |
|
|
||||
Paul Horwood | Ymddiriedolwr | 19 July 2018 |
|
|
||||
Danny Chambers | Ymddiriedolwr | 13 March 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.