Dogfen lywodraethu MARIA YOUNG'S SPINSTERS' FUND
Rhif yr elusen: 224778
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME DATED 28/04/1893 AS AMENDED BY SCHEME DATED 20/06/1962 AS AMENDED BY SCHEME DATED 15/10/1969 AS AMENDED BY SCHEME DATED 08/09/1992 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 31/08/2013
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF AND CARE OF ROMAN CATHOLICS WHO ARE IN NEED.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.