THE GREAT YARMOUTH DEAF CLUB
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE GREAT YARMOUTH DEAF HAS CLOSE ITS ACCOUNT AND IS BEING WITHDRAWN AS A CHARITY. THE CLUB CEASED TO EXIT AS FROM JULY 1ST 2020
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Pobl Ag Anableddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Norfolk
Llywodraethu
- 30 Awst 1963: Cofrestrwyd
- 09 Gorffennaf 2020: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- GREAT YARMOUTH DEAF CLUB (Enw gwaith)
- GREAT YARMOUTH DEAF AND DUMB WELFARE COUNCIL (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £206 | £413 | £333 | £14 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £330 | £1.68k | £60 | £60 | £10.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 05 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 28 Tachwedd 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 04 Hydref 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 28-7-1953
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE RELIGIOUS, SOCIAL AND MORAL WELL-BEING OF DEAF AND DUMB PEOPLE RESIDENT IN THE COUNTY BOROUGH OF GREAT YARMOUTH.
Maes buddion
GREAT YARMOUTH
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window