Dogfen lywodraethu CHARITIES OF THOMAS WADE AND OTHERS
Rhif yr elusen: 224939
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME APPROVED BY ORDER OF THE HIGH COURT OF JUSTICE (CHANCERY DIVISION) DATED 16/12/1893 AS VARIED BY SCHEMES DATED 16/10/1940, 9/3/1965, 8 OCTOBER 1974 AND 11 AUGUST 1992.
Gwrthrychau elusennol
PROVISION OF OPEN-SPACES, ALLOTMENTS, PLAYING FIELDS, FACILITIES FOR RECREATION, AMUSEMENT, ENTERTAINMENT, INCLUDING ESTABLISHMENT OF COMMUNITY AND YOUTH CENTRES AND FOR THE GENERAL SOCIAL INTERCOURSE OF THE INHABITANTS OF THE CITY OF LEEDS OR GRANTS TO ANY AUTHORITY ASSOCIATION OR BODY PROVIDING SUCH FACILITIES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
LEEDS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.