DERBYSHIRE ARCHAEOLOGICAL SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Arts/Culture - relative to Pure Archaeology - Industrial Archaeology - Architecture - Local History Environment/Conservation/Heritage Involvement with the general public/mankind Makes grants to individuals in connection with research projects. Sponsors and undertakes its own research
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 16 Hydref 1963: Cofrestrwyd
- THE DERBYSHIRE ARCHAEOLOGICAL SOCIETY (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Rosemary Diane Annable | Cadeirydd | 14 June 2017 |
|
|
||||
Dr Jane Lois Ainsworth | Ymddiriedolwr | 20 May 2023 |
|
|
||||
Dr Richard Clark | Ymddiriedolwr | 20 May 2023 |
|
|||||
Anne Hardesty Allcock | Ymddiriedolwr | 14 June 2017 |
|
|
||||
Denise Margaret Grace | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Janette Evelyne Jackson | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Susan Marilyn Peberdy | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
JANE MARY HEGINBOTHAM | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Ian Hope Mitchell | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.00k | £26.27k | £16.59k | £29.89k | £38.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.22k | £22.75k | £19.97k | £39.42k | £39.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES OF THE SOCIETY 26 JULY 1934 AS AMENDED 5 MAY 1998
Gwrthrychau elusennol
EXAMINATION, PRESERVATION, AND STUDY OF THE ARCHAEOLOGY, ANTIQUITIES AND HISTORY OF THE COUNTY, AN THE PUBLICATION OF ORIGINAL PAPERS AND ANCIENT DOCUMENTS RELATING THERETO.
Maes buddion
COUNTY OF DERBYSHIRE AND ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
59 HICKTON ROAD
SWANWICK
ALFRETON
DE55 1AG
- Ffôn:
- 01773609629
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window