Hanes ariannol RIPLEY AND DISTRICT AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 225059
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £69.16k | £78.13k | £33.06k | £70.31k | £3.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.19k | £60.02k | £59.62k | £60.84k | £7.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.