Dogfen lywodraethu SIR FRANCIS CROSSLEY'S LOAN FUND
Rhif yr elusen: 225062
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
INDENTURE DATED 29 MARCH 1870 AND DEED POLLS DATED 23 MAY 1870, 21 AUGUST 1878, 19 FEBRUARY 1952 AND 15 OCTOBER 1959, AS AMENDED ON 10TH MAY 2004 BY A RESOLUTION PASSED UNDER THE PROVISIONS OF S74(2)(D)(II)OF THE CHARITIES ACT 1993
Gwrthrychau elusennol
1) LOANS OF MONEY TO ASSIST MEN, SINGLE WOMEN OR WIDOWS AGE 25 YEARS OR OVER TO COMMENCE A BUSINESS OR TO CONSOLIDATE A BUSINESS ALREADY COMMENCED, AT 3.5% INTEREST, ANY SURPLUS. 2) FOR THE BENEFIT OF ANY ONE OR MORE CHARITY OR CHARITIES WITHIN THE BOROUGH OR PARISH OF HALIFAX.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PARISH OF HALIFAX
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.