Ymddiriedolwyr FOUNTAIN'S HOSPITAL
Rhif yr elusen: 225068

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||
---|---|---|---|---|---|---|
John Edward Carlisle | Ymddiriedolwr | 13 March 2025 |
|
|||
Fiona Hoole | Ymddiriedolwr | 21 December 2024 |
|
|||
Sue Wilkinson | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|||
Angus Dean | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|||
Jonny Metcalfe | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|||
Clare Oakes | Ymddiriedolwr | 10 October 2020 |
|
|||
Angela Knowles | Ymddiriedolwr | 13 December 2018 |
|
|||
Joe Midgley | Ymddiriedolwr | 13 December 2018 |
|
|||
Robert Stockdale | Ymddiriedolwr | 17 March 2014 |
|
|||
Dr IAN JOWETT | Ymddiriedolwr | 02 July 2013 |
|
|||
KATE MIDGLEY | Ymddiriedolwr | 18 January 2012 |
|
|||
RUTH AVRIL MCGUINN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.