YORK CENTRE FOR VOLUNTARY SERVICE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support and development services and infrastructure support to voluntary and community organisations in York and the surrounding area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,980,625
Roddion a chymynroddion | £1.32k | |
Weithgareddau elusennol | £1.97m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £4.42k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,073,390
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £2.07m | |
Arall | £0 |
£53,072 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £82,722 o 3 gontract(au) llywodraeth a £1,193,583 o 19 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £2.07m |
Pobl

50 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Caerefrog
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 03 Rhagfyr 1963: Cofrestrwyd
- 08 Hydref 1991: Tynnwyd
- YORK C V S (Enw gwaith)
- YORK COUNCIL FOR VOLUNTARY SERVICE (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Daniel Probert | Cadeirydd | 03 May 2023 |
|
|
||||
Kallum Mark Taylor | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||
Katy Ridsdill-Smith | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||
Shamim Eimaan | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Janet Alison Wright | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Chloe Alicia Deyes | Ymddiriedolwr | 24 August 2022 |
|
|
||||
Janette Glenwright Grey | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Rachel Jane Hicks | Ymddiriedolwr | 16 December 2020 |
|
|||||
Dr Evangeline Tsao | Ymddiriedolwr | 16 December 2020 |
|
|
||||
Benjamin David Hastings Vulliamy | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||
Katie Louise Speed | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.17m | £1.09m | £1.69m | £1.89m | £1.98m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.15m | £1.01m | £1.48m | £1.93m | £2.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £403.06k | £76.88k | £71.56k | £71.74k | £82.72k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £201.18k | £318.58k | £736.57k | £880.08k | £1.19m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.33k | £2.05k | £1.42k | £1.90k | £1.32k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £120.07k | £246.78k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.16m | £937.54k | £1.44m | £1.88m | £1.97m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.60k | £2.84k | £986 | £619 | £4.42k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £27.70k | £0 | £1.62k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.15m | £1.01m | £1.48m | £1.93m | £2.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.35k | £9.40k | £10.70k | £6.25k | £6.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £68.97k | £44.22k | £210.84k | £244.65k | £292.30k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £839.89k | £517.98k | £511.34k | £532.87k | £523.21k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £389.42k | £434.86k | £431.15k | £484.22k | |
|
Cyfanswm asedau | £570.09k | £939.08k | £1.45m | £1.07m | £935.02k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £49.15k | -£7.81k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £158.67k | £487.54k | £719.62k | £413.03k | £361.15k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30/03/1951 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/12/1983 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/09/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/07/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/11/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/11/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/11/2013 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 13/12/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07 DEC 2016 as amended on 16 Dec 2020
Gwrthrychau elusennol
1. TO WORK FOR THE BENEFIT OF YORK AND DISTRICT BY QUICKENING THE SPIRIT OF FELLOWSHIP AND SOCIAL SERVICE AND UNDERTAKING AND ASSISTING IN SOCIAL WORK AND ACTIVITIES AND THE PROMOTION OF SOCIAL WELFARE OF EVERY KIND. 2. TO INITIATE, PROMOTE AND ASSIST ANY SCHEMES ENTERPRISES OR ACTIVITIES FOR THE INHABITANTS OF THE SAID CITY, OR OTHERWISE CALCULATED TO ADVANCE THE PRACTICE OF GOOD CITIZENSHIP. (FOR FURTHER DETAILS SEE MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION).
Maes buddion
CITY OF YORK AND ITS NEIGHBOURHOOD
Elusennau cysylltiedig
- 03 Rhagfyr 1963 : Cofrestrwyd
- 08 Hydref 1991 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
YORK CENTRE FOR VOLUNTARY SERVICE
PRIORY STREET CENTRE
15 PRIORY STREET
YORK
YO1 6ET
- Ffôn:
- 01904621133
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window