Ymddiriedolwyr WILLISTON'S GIFT

Rhif yr elusen: 225239
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Thomas Walter Hill Ymddiriedolwr 17 June 2024
THE CONSTABLES'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Paul Neville Martin Ymddiriedolwr 17 June 2024
THE CONSTABLES'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Jonathan Roger Knight Ymddiriedolwr 21 November 2022
THE CONSTABLES'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen Michael Peace Ymddiriedolwr 18 July 2022
THE CONSTABLES'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Cynthia Shaw Ymddiriedolwr 19 September 2016
THE CONSTABLES'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Valarie Sykes Ymddiriedolwr 01 June 2015
THE CONSTABLES'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Brendan McNamara Ymddiriedolwr 07 May 2015
Dim ar gofnod