THE CHARTERHOUSE

Rhif yr elusen: 225257
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

An Almshouse charity offering general sheltered housing for the elderly (aged 60 and over). The accommodation comprises 35 self-contained flats with on-site warden based on one site in central Hull, East Yorkshire.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £332,863
Cyfanswm gwariant: £411,189

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Kingston Upon Hull

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Gorffennaf 1965: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Councillor Sharon Kassim Ymddiriedolwr 03 June 2024
THE ELSIE S BARNEY MEMORIAL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Councillor Tracey Henry Ymddiriedolwr 03 June 2024
Dim ar gofnod
Julia Connor Cllr Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
Ian Shepherd Ymddiriedolwr 06 June 2023
THE ELSIE S BARNEY MEMORIAL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Cllr Tracy Neal Ymddiriedolwr 19 May 2023
THE ELSIE S BARNEY MEMORIAL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Paul Mann Ymddiriedolwr 06 September 2021
THE ELSIE S BARNEY MEMORIAL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN L FAREHAM Ymddiriedolwr
THE ELSIE S BARNEY MEMORIAL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
MRS SUE WHITTAKER Ymddiriedolwr
THE ELSIE S BARNEY MEMORIAL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Rev JAMES HARGREAVE Ymddiriedolwr
THE ELSIE S BARNEY MEMORIAL FUND
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £324.67k £292.04k £298.92k £327.33k £332.86k
Cyfanswm gwariant £477.53k £461.07k £427.58k £419.55k £411.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 21 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 21 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 05 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 05 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 28 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 07 Rhagfyr 2022 37 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 04 Tachwedd 2021 4 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 15 Rhagfyr 2021 45 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 11 Rhagfyr 2020 41 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 11 Rhagfyr 2020 41 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
FAWLEY JUDGE & EASTON
1 PARLIAMENT STREET
HULL
HU1 2AS
Ffôn:
01482224763
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael