Ymddiriedolwyr STOKESLEY TOWN HALL TRUST

Rhif yr elusen: 225265

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Graham Sowerby Cadeirydd 21 June 2013
STOKESLEY MANORIAL LANDS TRUST
GARY YUILLE Ymddiriedolwr 12 November 2024
STOKESLEY MANORIAL LANDS TRUST
Claire Craster Ymddiriedolwr 15 May 2024
STOKESLEY MANORIAL LANDS TRUST
Sean Paul Carey Ymddiriedolwr 14 June 2022
STOKESLEY MANORIAL LANDS TRUST
Sally Atkinson Ymddiriedolwr 14 June 2022
STOKESLEY MANORIAL LANDS TRUST
David Cook Ymddiriedolwr 09 November 2021
STOKESLEY MANORIAL LANDS TRUST
David Alan Oxley Ymddiriedolwr 11 September 2018
STOKESLEY MANORIAL LANDS TRUST
ANDREW WAKE Paul Ymddiriedolwr 11 July 2017
STOKESLEY MANORIAL LANDS TRUST
Christopher Johnson Paul Ymddiriedolwr 13 June 2017
STOKESLEY MANORIAL LANDS TRUST
BRYN GRIFFITHS Ymddiriedolwr 12 May 2015
STOKESLEY MANORIAL LANDS TRUST
MICHAEL CANAVAN David Ymddiriedolwr 17 January 2013
STOKESLEY MANORIAL LANDS TRUST