Hanes ariannol ROYAL BRITISH LEGION POPPY FACTORY LIMITED
Rhif yr elusen: 225348
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.93m | £4.32m | £4.13m | £4.09m | £4.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.15m | £4.02m | £4.66m | £4.72m | £5.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.50m | N/A | N/A | N/A | £668.91k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.75m | £1.20m | £1.10m | £1.10m | £892.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £555.11k | £0 | £440.70k | £482.00k | £114.44k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.79m | £1.86m | £1.78m | £1.64m | £2.08m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £828.36k | £799.45k | £812.66k | £869.75k | £1.46m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £465.73k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £300.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.51m | £3.37m | £3.56m | £3.69m | £3.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £642.49k | £648.23k | £1.10m | £1.02m | £1.40m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.00k | £17.10k | £15.46k | £22.29k | £22.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £246.26k | £353.70k | £392.17k | £478.50k | £1.02m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.