Dogfen lywodraethu THE HOLME CULTRAM SEA DYKE CHARITY
Rhif yr elusen: 225418
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (55 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
COURT SCHEME OF 25 FEBRUARY 1889 VARIED BY SCHEMES 25 APRIL 1911, 3 MARCH 1931 AND 1 NOVEMBER 1935 AND 30 MARCH 1981, AMENDED BY SCHEME 8 JANUARY 2001.
Gwrthrychau elusennol
1. MAINTAINING AND REPAIRING THE SEA DYKE SITUATE IN THE PARISH AND LYING BETWEEN SKENBEERNESS AND THE PLACE FORMERLY CALLED OR KNOWN AS "JOHN ASKEW'S HOLE". 2. MAINTAINING AND REPAIRING ALL OR ANY OF THE SEA DYKES IN THE PARISH IF PART OF THE YEARLY INCOME OF THE CHARITY SHALL NOT BE REQUIRED FOR THE PURPOSES OF NO. 1 ABOVE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
ANCIENT PARISH OF HOLME CULTRAM
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.