Hanes ariannol THE SPIRITUALIST ASSOCIATION OF GREAT BRITAIN (FORMERLY THE MARYLEBONE SPIRITUALIST ASSOCIATION) LIMITED

Rhif yr elusen: 225455
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £681.22k £153.18k £54.49k £164.98k £71.67k
Cyfanswm gwariant £470.88k £264.21k £5.33m £185.62k £214.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £174.47k N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £102.62k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £404.06k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £72 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £166.57k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £451.06k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £19.82k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £98.38k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A N/A