Hanes ariannol ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS SHEFFIELD BRANCH

Rhif yr elusen: 225570
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.05m £1.19m £800.91k £677.80k £804.21k
Cyfanswm gwariant £1.16m £808.19k £574.83k £649.96k £713.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £176.17k £103.92k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £475.61k £859.55k £443.09k £283.79k £386.96k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £368.58k £197.66k £198.19k £298.60k £329.58k
Incwm - Weithgareddau elusennol £188.69k £106.81k £68.03k £67.50k £87.19k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £644 £42 £212 £526 £483
Incwm - Arall £14.77k £23.59k £91.38k £27.37k £0
Incwm - Cymynroddion £332.65k £286.78k £225.81k £156.38k £284.04k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £858.20k £582.98k £405.42k £456.35k £387.08k
Gwariant - Ar godi arian £297.42k £225.21k £169.41k £193.61k £141.04k
Gwariant - Llywodraethu £0 £9.81k £9.07k £0 £12.09k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £429 £0 £0 £0 £1.82k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £185.06k