TICKHILL UNITED CHARITY

Rhif yr elusen: 225645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Relief of poverty within the Parishes of Tickhill and Stainton, Doncaster, South Yorkshire.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £2,466
Cyfanswm gwariant: £2,500

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Doncaster

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Hydref 1963: Cofrestrwyd
  • 05 Ionawr 1996: Tynnwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
GILLIAN HILL Cadeirydd
Dim ar gofnod
REV PAUL RICHARDSON Ymddiriedolwr 08 June 2022
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF TICKHILL SAINT MARY WITH STAINTON SAINT WINIFRID
Derbyniwyd: Ar amser
TICKHILL PARISH ROOM
Derbyniwyd: Ar amser
STAINTON MEMORIAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
TICKHILL WITH STAINTON PARISH CLERK'S TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
LINDA JANET MAYES Ymddiriedolwr 20 June 2012
Dim ar gofnod
JUDITH PATRICIA BLACK Ymddiriedolwr 04 September 2011
Dim ar gofnod
ELAINE MILLARD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JOHN MICHAEL HORRIGAN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.33k £3.62k £2.43k £2.54k £2.47k
Cyfanswm gwariant £1.95k £2.40k £3.80k £3.43k £2.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 28 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 03 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 12 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 16 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 24 JANAURY 1974
Gwrthrychau elusennol
AUGMENTING THE INCOME OF TICKHILL UNITED CHARITY
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF TICKHILL
Hanes cofrestru
  • 16 Hydref 1963 : Cofrestrwyd
  • 05 Ionawr 1996 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
LEAHURST, 50 SUNDERLAND STREET
TICKHILL
DONCASTER
DN11 9QJ
Ffôn:
01302744842
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael