Hanes ariannol LEAGUE OF FRIENDS OF TAMWORTH HOSPITALS

Rhif yr elusen: 225715
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 10/03/2020 10/03/2021 10/03/2022 10/03/2023 10/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £19.00k £4.05k £1.50k £4.84k £4.33k
Cyfanswm gwariant £12.27k £160 £615 £2.79k £7.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A