WALKER MEMORIAL HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Walker Memorial Hall is a community centre providing space for cultural, social and sporting activities for the population of Aldbrough St. John and nearby settlements of Carlton and Stanwick.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darlington
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 09 Mehefin 1965: Cofrestrwyd
- THE VILLAGE HALL ALDBROUGH ST JOHN (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carolyn Newman | Cadeirydd | 04 April 2022 |
|
|
||||
Valerie Cook | Ymddiriedolwr | 30 April 2025 |
|
|
||||
Paul Tweedy | Ymddiriedolwr | 14 January 2025 |
|
|
||||
Sheila Joyce Turner | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||
Claire Rowett | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||
Nigel Fraser Hall | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||
Lynn Riley-Fox | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Jessica Anne Victoria Young | Ymddiriedolwr | 11 December 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.05k | £11.38k | £4.00k | £9.43k | £14.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.33k | £3.15k | £9.94k | £22.18k | £19.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £9.67k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 08 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 27041964
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PURPOSES OF A VILLAGE HALL AND RECREATION ROOM FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF ALDBOROUGH ST. JOHN AND NEIGHBOURHOOD.
Maes buddion
ALDBROUGH ST. JOHN AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Harthorn Barn
Aldbrough St John
Richmond
North Yorkshire
DL11 7SL
- Ffôn:
- 01325 374715
- E-bost:
- carolyn@harthornbarn.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window