Ymddiriedolwyr ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS SHROPSHIRE BRANCH

Rhif yr elusen: 225814
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jenny Stringer Cadeirydd 26 June 2020
Dim ar gofnod
Emma-Jane Mary Prestwich Ymddiriedolwr 11 December 2024
Dim ar gofnod
Louise Ellen Bedford Ymddiriedolwr 26 June 2024
Dim ar gofnod
Sandra Robertson Ymddiriedolwr 26 June 2024
Dim ar gofnod
Sarah Victoria Mitchell Ymddiriedolwr 10 April 2024
Dim ar gofnod
Joanna Jane Phillips Ymddiriedolwr 15 June 2022
Dim ar gofnod
Anne Louise Wignall Ymddiriedolwr 15 June 2021
HEALTHWATCH SHROPSHIRE
Derbyniwyd: Ar amser