Dogfen lywodraethu THE CANCER RESEARCH CAMPAIGN
Rhif yr elusen: 225838
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEM AND ARTS OF ASSOCIATION AMENDED BY RESOLUTIONS OF 3/7/1952, 8/11/1954, 5/7/1962, 19/7/1963, 4/5/1970, 10/5/1971, 6/7/1977, 4/7/1979, 8/12/1980, 14/7/1983, 4/7/1985, 4/7/1990, 28/5/1992, 22/7/1993, 26/11/96, 17/9/98, 24/11/99, 27/11/00, 27/8/02
Gwrthrychau elusennol
TO ATTACK AND DEFEAT THE DISEASE OF CANCER IN ALL FORMS TO INVESTIGATE ITS CAUSES, DISTRIBUTION, SYMPTOMS, PATHOLOGY, TREATMENT AND TO PROMOTE ITS CURE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.