STEPHEN CAWOOD

Rhif yr elusen: 225864
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The fund provides for payments:- to the vicar of St. Stephens, East Hardwick. To the Parish of Ackworth via Ackworth United Charities. To the Parish of East Hardwick. To the upkeep of St. Stephens Church East Hardwick. To the Educational Foundation of Stephen Cawood (529258).

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 18 February 2024

Cyfanswm incwm: £2,002
Cyfanswm gwariant: £6,171

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Cyllid Arall
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Wakefield

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Mawrth 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE STEPHEN CAWOOD TRUST (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ROY DONALDSON Cadeirydd
EDUCATIONAL FOUNDATION OF STEPHEN CAWOOD
Derbyniwyd: Ar amser
Elizabeth Spurdens Ymddiriedolwr 27 November 2017
EDUCATIONAL FOUNDATION OF STEPHEN CAWOOD
Derbyniwyd: Ar amser
ANDREW LAGDEN Ymddiriedolwr 06 November 2011
EDUCATIONAL FOUNDATION OF STEPHEN CAWOOD
Derbyniwyd: Ar amser
NICHOLAS DANDO Ymddiriedolwr 06 November 2011
EDUCATIONAL FOUNDATION OF STEPHEN CAWOOD
Derbyniwyd: Ar amser
SUSAN DONALDSON Ymddiriedolwr
EDUCATIONAL FOUNDATION OF STEPHEN CAWOOD
Derbyniwyd: Ar amser
ANNE STARK Ymddiriedolwr
EDUCATIONAL FOUNDATION OF STEPHEN CAWOOD
Derbyniwyd: Ar amser
STEVE SYKES Ymddiriedolwr
EDUCATIONAL FOUNDATION OF STEPHEN CAWOOD
Derbyniwyd: Ar amser
ALF TAYLOR Ymddiriedolwr
EDUCATIONAL FOUNDATION OF STEPHEN CAWOOD
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 18/02/2020 18/02/2021 18/02/2022 18/02/2023 18/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.82k £1.85k £1.88k £1.93k £2.00k
Cyfanswm gwariant £1.34k £1.05k £697 £1.44k £6.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 18 Chwefror 2024 28 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 18 Chwefror 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 18 Chwefror 2023 05 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 18 Chwefror 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 18 Chwefror 2022 24 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 18 Chwefror 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 18 Chwefror 2021 29 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 18 Chwefror 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 18 Chwefror 2020 23 Mawrth 2021 95 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 18 Chwefror 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 22 SEPTEMBER 1972
Gwrthrychau elusennol
(1) PAYMENT TO THE VICAR OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. STEPHEN, EAST HARDWICK; (2) PAYMENT TO THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL TOWARDS THE COST OF REPAIRING THE PARISH CHURCH; (3) PAYMENT TO THE CAWOOD EDUCATIONAL FOUNDATION.
Maes buddion
PARISH OF ACKWORTH
Hanes cofrestru
  • 06 Mawrth 1964 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
IONA
DARRINGTON ROAD
EAST HARDWICK
WF8 3DS
Ffôn:
01977704086
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael