THE NATIONAL COUNCIL FOR VOLUNTARY ORGANISATIONS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
NCVO champions the voluntary sector and volunteering. We connect, represent and support voluntary organisations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£12,275,000
Roddion a chymynroddion | £4.89m | |
Weithgareddau elusennol | £4.53m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £2.73m | |
Buddsoddiadau | £117.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£8,063,000
Codi arian | £1.61m | |
Weithgareddau elusennol | £6.45m | |
Arall | £0 |
£177,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £480,000 o 3 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.61m | |
Gwariant elusennol | £6.45m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £4.21m |
Codi arian a Arall Gwariant | £1.61m | |
Gwariant elusennol | £6.45m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £4.39m |
Pobl

77 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 4 |
£70k i £80k | 2 |
£80k i £90k | 2 |
£100k i £110k | 1 |
£110k i £120k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
Llywodraethu
- 29 Medi 1969: Cofrestrwyd
- 12 Hydref 1992: Tynnwyd
- NCVO (Enw gwaith)
- THE NATIONAL COUNCIL OF SOCIAL SERVICES (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priya Singh | Cadeirydd | 23 November 2020 |
|
|||||
Jude William Thomas Sheeran | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
Ruth Marvel | Ymddiriedolwr | 24 October 2024 |
|
|||||
James Watson-O'Neill | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
Ayesha Tariq | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|||||
Christopher Geoffrey Sherwood | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|
||||
Georgina Carr | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Angela Spence | Ymddiriedolwr | 10 September 2021 |
|
|
||||
Dr Sarabajaya Kumar | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||
Emily Agius | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.09m | £7.51m | £5.35m | £7.13m | £12.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.85m | £7.42m | £6.32m | £6.88m | £8.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £50.00k | N/A | £56.00k | £250.00k | £480.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.76m | £2.26m | £1.11m | £1.03m | £4.89m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.30m | £1.25m | £1.44m | £2.23m | £2.73m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.94m | £3.93m | £2.74m | £3.78m | £4.53m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £91.00k | £75.00k | £70.00k | £99.00k | £117.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £350.00k | £149.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.53m | £6.57m | £5.27m | £5.83m | £6.45m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.32m | £848.00k | £1.04m | £1.05m | £1.61m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £177.00k | £113.00k | £113.00k | £118.00k | £126.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £354.00k | £58.00k | £5.00k | £112.00k | £70.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £18.00k | £18.00k | £21.00k | £21.00k | £21.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £5.28m | £4.97m | £4.72m | £4.73m | £4.61m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £2.23m | £2.86m | £3.09m | £3.00m | £3.17m | |
|
Cyfanswm asedau | £4.52m | £3.95m | £2.62m | £2.72m | £7.01m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | -£2.73m | £0 | -£627.00k | -£1.83m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £4.54m | £4.15m | £3.68m | £3.74m | £3.88m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 03/05/1924 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/03/1950 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/04/1970 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/04/1980 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/11/1989 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/11/1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/01/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/02/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/10/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/11/2007 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 24/11/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/11/2012 as amended on 26 Nov 2021 as amended on 12 Dec 2022
Gwrthrychau elusennol
5.1 The Objects of the Charity are for the public benefit: (a) to advance or promote all or any purposes which are exclusively charitable and for the public benefit in accordance with the laws of England and Wales; and. (b) to promote and organise co-operation in the furtherance of such purposes.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 29 Medi 1969 : Cofrestrwyd
- 12 Hydref 1992 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
National Council For Voluntary
Organisations
Society Building
8 Regents Wharf
All Saints Street
N1 9RL
- Ffôn:
- 02075202538
- E-bost:
- joanna.gray@ncvo.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window