BUTTERFIELD HOMES (WILSDEN)

Rhif yr elusen: 225965
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Housing for elderly

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £29,493
Cyfanswm gwariant: £20,252

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Bradford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Tachwedd 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Cartrefi Lloegr
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Mark William Silver Cadeirydd 17 January 2014
BUTTERFIELD HOMES -(COTTINGLEY)
Derbyniwyd: Ar amser
BUTTERFIELD HOMES,CROSSHILLS
Derbyniwyd: Ar amser
Susan Sedgwick Ymddiriedolwr 16 February 2024
BUTTERFIELD HOMES,CROSSHILLS
Derbyniwyd: Ar amser
BUTTERFIELD HOMES -(COTTINGLEY)
Derbyniwyd: Ar amser
Simon Callaghan Ymddiriedolwr 16 February 2024
BUTTERFIELD HOMES,CROSSHILLS
Derbyniwyd: Ar amser
BUTTERFIELD HOMES -(COTTINGLEY)
Derbyniwyd: Ar amser
Peter Earp Ymddiriedolwr 04 November 2021
COTTINGLEY TOWN HALL CHURCH AND COMMUNITY CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
BUTTERFIELD HOMES -(COTTINGLEY)
Derbyniwyd: Ar amser
BUTTERFIELD HOMES,CROSSHILLS
Derbyniwyd: Ar amser
Alistair George Docherty Ymddiriedolwr 05 September 2019
BUTTERFIELD HOMES,CROSSHILLS
Derbyniwyd: Ar amser
BUTTERFIELD HOMES -(COTTINGLEY)
Derbyniwyd: Ar amser
ALBERT PRATT Ymddiriedolwr
BUTTERFIELD HOMES -(COTTINGLEY)
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £36.99k £34.01k £33.07k £32.92k £29.49k
Cyfanswm gwariant £19.95k £14.16k £14.91k £26.26k £20.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 06 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 06 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 31 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

31 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 27 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 27 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 27 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 27 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
17 Farndale Road
Wilsden
BRADFORD
West Yorkshire
BD15 0LW
Ffôn:
01535272657
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael