ymddiriedolwyr LINDOW WORKHOUSE CHARITY
Rhif yr elusen: 226023
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr KEN MACKAY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rev IAN WILLIAM SMART | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|||||
Jennifer Boyd | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Christa Gould | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Anne Longson | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|||||
Dr Stephen Robert Maxwell | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||
MRS JACQUE BILSBOROUGH | Ymddiriedolwr | 04 December 2014 |
|
|
||||
CHRISTOPHER STUBBS | Ymddiriedolwr | 03 December 2012 |
|
|
||||
ALAN BROUGH | Ymddiriedolwr | 19 August 2012 |
|
|
||||
LINDA WRIGHT | Ymddiriedolwr | 19 August 2012 |
|
|
||||
MYRA Clark | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAT BARROW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS JACKIE WATTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD JONATHAN BRIGGS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.