Hanes ariannol THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM
Rhif yr elusen: 226063
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2010 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.69m | £5.54m | £6.38m | £3.73m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.19m | £5.69m | £4.47m | £4.57m | £15.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.13m | £1.33m | £2.89m | £541.43k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £83.71k | £207.11k | £179.33k | £160.35k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.97m | £3.64m | £2.99m | £2.65m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £506.39k | £356.25k | £329.85k | £375.11k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £2.22m | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.93m | £5.46m | £4.20m | £4.30m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £138.91k | £79.96k | £86.99k | £83.58k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £56.82k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.